Renseignements sur Silvan Schriber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Silvan Schriber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005875817, Registre du commerce Zurich, (20)
Additiv AG, in Zürich, CHE-104.119.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PMC Peter Moser Consulting GmbH (CHE-113.301.397), in Brugg, Revisionsstelle;
Schmid, Christine, von Hombrechtikon, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schriber, Silvan, von Zofingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005762564, Registre du commerce Zoug, (170)
Zuger Kantonalbank, in Zug, CHE-105.744.410, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745041).
Statutenänderung:
13.05.2023. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Heinz, von Melchnau, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Dr. Urs Andreas, von Wachseldorn, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mörschwil];
Schriber, Dr. Silvan, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bucher, Erwin, von Kerns, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004647950, Registre du commerce Zoug, (170)
Zuger Kantonalbank, in Zug, CHE-105.744.410, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschümperlin, Carla, von Schwyz, in Risch, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Dr. Matthias, von Zug und Netstal, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossart, Dr. Jacques, von Zürich, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bossart, Jacques, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Luther, Dr. Annette, von Mettmenstetten, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schriber, Dr. Silvan, von Zofingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.