Renseignements sur Dr. Delphine Pannatier Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Delphine Pannatier Kessler
Numéro de publication: HR02-1005972102, Registre du commerce Valais, (626)
Etude Pannatier Kessler SA, à Sion, CHE-304.597.188, société anonyme (No. FOSC 31 du 14.02.2022, Publ. 1005405232).
Nouvelle adresse:
Avenue de France 8, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pannatier, Roger, de Evolène, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dr. Pannatier Kessler, Delphine, de Evolène, à Sion, administratrice unique, avec signature individuelle [précédemment: Pannatier Kessler, Delphine, administratrice, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005928331, Registre du commerce Valais, (626)
esr multimedia SA, à Sion, CHE-427.527.762, société anonyme (No. FOSC 234 du 01.12.2021, Publ. 1005346933).
Nouvelle adresse:
c/o OIKEN SA, Rue de l'Industrie 43, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Défago, Daniel, de Val-d'Illiez, à Vex, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Emery, Philippe, de Lens, à Lens, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Germanier, Yves Christophe, dit Christophe, de Conthey, à Conthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Kamerzin, Martial, de Icogne, à Icogne, administrateur, sans droit de signature;
Menoud, Sébastien, de Sâles, à Vex, administrateur, sans droit de signature;
Pannatier Kessler, Delphine, de Evolène, à Sion, administratrice, sans droit de signature.
Numéro de publication: HR01-1004519252, Registre du commerce Valais, (626)
Bärenstark SA, à Sion, CHE-242.006.446, c/o AFI-Partner SA, Rue de la Dent-Blanche 20, CP 89, 1951 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.12.2018.
But:
La détention et la gestion de tous actifs mobiliers et immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 500'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 500'000.00.
Actions:
500 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par courrier et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Vouillamoz, Jean Claude, de Isérables, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Dr. Pannatier Kessler, Delphine, de Evolène, à Sion, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 04.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.