Renseignements sur Jan Maron
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jan Maron
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005984656, Registre du commerce Argovie, (400)
Swiss Queen GmbH, bisher in Schlieren, CHE-155.333.888, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989787).
Statutenänderung:
08.02.2024.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 23, 8962 Bergdietikon.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maron, Jan, von Bonaduz, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bergdietikon];
Mastropietro, Michela, italienische Staatsangehörige, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005601618, Registre du commerce Argovie, (400)
KannaSwiss Innovation GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-498.782.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056588).
Statutenänderung:
01.11.2022.
Firma neu:
Swiss KannaVations GmbH.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 23, 8962 Bergdietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KannaSwiss AG (CHE-258.369.297), in Kölliken, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mastropietro, Michaela, italienische Staatsangehörige, in Bergdietikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maron, Jan, von Bonaduz, in Berikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Basar, Hayriye, österreichische Staatsangehörige, in Thun, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Rapold, Andreas Peter, von Rheinau, in Rüschlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005527315, Registre du commerce Argovie, (400)
Maron Consulting, in Bergdietikon, CHE-444.566.065, Herrenberg 63, 8962 Bergdietikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen, einschliesslich Beratung, Marketing, Verkaufsförderung, Eventmanagement, Erwerb und Verwertung von Lizenzen, Patenten und anderen Schutzrechten;
Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich von Lebensmittelzusatzstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs, pharmazeutischen Rohstoffen sowie Naturprodukten und Hanfartikeln, einschliesslich Import und Export sowie Betätigung auf sämtlichen verwandten Arbeitsgebieten.
Eingetragene Personen:
Maron, Jan, von Bonaduz, in Bergdietikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.