Renseignements sur Hans Jakob Kaltenrieder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hans Jakob Kaltenrieder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005895326, Registre du commerce Berne, (36)
Weiss + Kaltenrieder AG, in Bern, CHE-102.553.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltenrieder, Paul Jakob, von Kerzers, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schilt, Michael-André, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenrieder, Peter, von Kerzers, in Cotterd (Vully-les-Lacs), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern)];
Kaltenrieder, Hans Jakob, von Kerzers, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6226486, Registre du commerce Berne, (36)
Kaltenrieder + Söhne GmbH, in Bern, CH-217.0.540.175-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 3, Publ. 2192302).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat folgenden Zweck: Dienstleistungen und Realisationen im Bausektor. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltenrieder, Peter, von Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Kaltenrieder, Hans, von Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Kaltenrieder, Paul, von Kerzers, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numéro de publication: 5210394, Registre du commerce Berne, (36)
Alterszentrum Lentulus AG, in Bern, CH-036.3.043.969-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 5, Publ. 4866088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltenrieder, Hans, von Kerzers, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Theodor, von Guggisberg und Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.