Renseignements sur Carsten Harms
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Carsten Harms
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005672793, Registre du commerce Berne, (36)
Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482761).
Statutenänderung:
09.01.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Metaltec SA) (Metaltec Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art sowie Vermittlung von Handelsgeschäften auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Ausübung dieses Zwecks als Konzerntochtergesellschaft im Rahmen des Gesamtkonzerns, demnach Geschäfte, welche geeignet sind, die Entwicklung des Konzerns und die Erreichung des Konzernzieles zu fördern oder zu erleichtern;
kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmen finanzieren, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage- und übernahme: Aktiven von CHF 1'832'485.74 und Passiven von CHF 1'498'338.74 der erloschenen Einzelfirma "Metaltec, Mario Granito", in Studen BE, gemäss Bilanz per 31.12.1996 zum Preis von CHF 334'147.--, wofür 330 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 4'147.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Egli, Sandra, von Sursee, in Schwadernau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Brunn am Gebirge (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harms, Carsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Legler, Jean Marc, von Aarau, in Brissago, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöbauer, Reinhard, Dr., österreichischer Staatsangehöriger, in Zell am See (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Potzinger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3027495, Registre du commerce Soleure, (241)
Eifeler Swiss AG, in Dulliken, CHE-112.729.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harms, Carsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2605321, Registre du commerce Soleure, (241)
Eifeler Swiss AG, in Dulliken, CHE-112.729.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korn, Fritz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harms, Carsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.