Renseignements sur Daniel Fluri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Fluri
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Fluri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006125725, Registre du commerce Berne, (36)
Semilles SA, précédemment à Monthey, CHE-230.075.038, société anonyme (No. FOSC 154 du 12.08.2024, Publ. 1006104884).
Modification des statuts:
20.08.2024.
Nouveau siège:
Muri bei Bern.
Nouvelle adresse:
Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern.
Nouveau but:
La société est active dans le domaine de l'immobilier, notamment dans la planification et la construction de bâtiments de tous types, la vente, la location, le courtage, la gérance de tous bâtiments ou fonds immobiliers. Elle peut réaliser toutes opérations immobilières ou liées à l'immobilier et autres activités annexes. La société peut prendre des participations dans toutes sociétés exerçant dans les activités similaires et/ou liées au domaine immobilier au sens le plus large. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, exercer toute activité commerciale et financière ainsi que faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut acquérir, détenir ou aliéner des immeubles.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou par courrier électronique, ou par un avis inséré dans la FOSC.
Inscription ou modification de personne(s):
Fluri, Daniel, de Solothurn, à Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1006088537, Registre du commerce Valais, (621)
Semilles SA, à Monthey, CHE-230.075.038, société anonyme (No. FOSC 206 du 24.10.2017, Publ. 3828299).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fragnière, Olivier, de Pont-en-Ogoz, à Lausanne, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, de Kerns, à Cham, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fluri, Daniel, de Solothurn, à Feldbrunnen-St. Niklaus, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1006080606, Registre du commerce Zoug, (170)
Komplex Bau AG, in Cham, CHE-259.755.042, Sinserstrasse 120, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art als Bauunternehmen, Generalunternehmer und Totalunternehmer. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Leistungen erbringen, insbesondere Machbarkeitsstudien, Projektsteuerung und Realisierung verschiedener Bauwerke, sowie in anderen Zusammenhängen wie Bauherrenberatung, Erschliessungs- und Umweltberatung. Sie betreut Neubau-, Umbau- und Renovierungsprojekte unterschiedlicher Komplexität. Ausgenommen sind der Erwerb, der Verkauf und der Tausch von Immobilien, insbesondere alle Tätigkeiten, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland verboten sind. Die Gesellschaft kann Interessen und Beteiligungen in jeglicher Form an allen Unternehmen oder Gesellschaften in der Schweiz erwerben, die den gleichen oder einen ähnlichen Zweck wie im vorherigen Absatz verfolgen. Schliesslich kann die Gesellschaft in der Schweiz Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
125'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) und 37'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Partizipationskapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Partizipationskapital:
CHF 150'000.00.
Partizipationsscheine:
150'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch schriftlichen Brief oder elektronische Post an jeden Aktionär oder durch eine Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, von Kerns, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viennot-Merhaut, Valéry Jean Hubert, von Pully, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidatio Treuhand AG (CHE-438.556.383), in Steffisburg, Revisionsstelle.