Renseignements sur Dr. Nicola Joannes Feuerstein
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Nicola Joannes Feuerstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006045242, Registre du commerce Grisons
Fundaziun Fotografia Feuerstein, in Scuol, CHE-431.702.614, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, S.0, Publ. 2723921).
Domizil neu:
Chantröven 105, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuerstein, Nicola, von Val Müstair, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuerstein, Marisa, von Val Müstair, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuerstein, Gian Cla, von Val Müstair, in S-chanf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Letizia, von Zürich, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuerstein, Seraina, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005885604, Registre du commerce Thurgovie, (440)
E-Tracer AG, in Aadorf, CHE-114.700.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220603).
Statutenänderung:
18.10.2023.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 18.10.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedener, Roger, von Berg am Irchel, in Häuslenen (Aadorf), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Feuerstein, Nicola Joannes, von Val Müstair, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wagner, Felix, von Wattwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005865406, Registre du commerce Nidwald, (150)
Swissfuel AG, in Stans, CHE-329.047.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976858).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuerstein, Nicola Joannes, von Val Müstair, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brügger, André, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].