Renseignements sur Alfred Collioud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Collioud
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005845471, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Menuhin Festival & Academy AG, in Saanen, CHE-106.200.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borle, Hans Peter, von Renan (BE), in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collioud, Alfred, von Rolle, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henchoz Treuhand AG (CHE-109.063.579), in Saanen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwenter, Caroline, von Saanen, in Schönried (Saanen), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hoefliger, Christian, von Freienbach, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Heiner, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schönried (Saanen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiess Schmitz, Nicola Thai Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Bad Dürrnberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
T & R Oberland AG (CHE-104.971.239), in Lenk im Simmental (Lenk), Revisionsstelle;
Müller, Christoph N.F, von Möhlin, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olsberg].
Numéro de publication: HR02-1005332585, Registre du commerce Berne, (36)
Gstaad Menuhin Festival & Academy AG, in Saanen, CHE-106.200.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Philipp Markus, von Schangnau, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Hans-Ulrich, von Sigriswil, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Jürg Michael, von Gurbrü, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Collioud, Alfred, von Rolle, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hauswirth, Benz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maag, Rudolf, von Liestal, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Menuhin, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK) , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Märki, Hans Ulrich, von Mandach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004583119, Registre du commerce Zurich, (20)
Contract Media Holding AG, in Zollikon, CHE-104.757.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, S.0, Publ. 3529307).
Statutenänderung:
07.02.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taborelli, Marco, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collioud, Alfred, von Rolle, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand ag pfäffikon (CHE-106.898.719), in Freienbach, Revisionsstelle.