Renseignements sur Dietmar Bemberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dietmar Bemberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004670308, Registre du commerce Grisons, (350)
Bemberg Bike AG, in Pontresina, CHE-115.488.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665257).
Firma neu:
Bemberg Bike AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bemberg-Trachsler, Daniela, von Wetzikon (ZH) und St. Gallen, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bemberg, Dietmar, von St. Gallen, in Pontresina, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004509885, Registre du commerce Grisons, (350)
Bemberg Bike AG, bisher in Zürich, CHE-115.488.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, Publ. 5540318).
Statutenänderung:
21.11.2018.
Sitz neu:
Pontresina.
Domizil neu:
c/o Dietmar Bemberg, Via Chantun Sur 4, 7504 Pontresina.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bemberg, Dietmar, von St. Gallen, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg];
Bemberg-Trachsler, Daniela, von St. Gallen und Wetzikon (ZH), in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg].
Numéro de publication: 2410337, Registre du commerce Zoug, (170)
Drei media team AG, in Zug, CHE-108.639.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 23, Publ. 5358962).
Statutenänderung:
18.09.2015.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Weinbergstrasse 3, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bemberg, Dietmar, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaminski-Uzenab, Hanna Helena, deutsche Staatsangehörige, in Holzhäusern ZG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreienbühl-Frei, Ursula, von Menznau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Bäbler, Karin, von Glarus Süd, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Elm, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].