Renseignements sur TRIVETRON ENERGY SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TRIVETRON ENERGY SA
- TRIVETRON ENERGY SA est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Sion.
- TRIVETRON ENERGY SA a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.06.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- TRIVETRON ENERGY SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-427.133.920.
- Entreprises avec la même adresse comme TRIVETRON ENERGY SA: 2 Cranes Holding SA, A - Z Office Services Sàrl, Alhia Holding SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.08.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.015.813-1
IDE/TVA
CHE-427.133.920
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'acquisition et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières et industrielles, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations immobilières au sens de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TRIVETRON ENERGY SA
Numéro de publication: HR02-1005215318, Registre du commerce Valais, (626)
TRIVETRON ENERGY SA, à Sion, CHE-427.133.920, société anonyme (No. FOSC 158 du 17.08.2016, p.0, Publ. 3008293).
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'000 actions au porteur de CHF 100.00]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numéro de publication: 3008293, Registre du commerce Valais, (626)
TRIVETRON ENERGY SA, à Sion, CHE-427.133.920, société anonyme (No. FOSC 152 du 11.08.2014, Publ. 1655819).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanquer Sureda, Bartomeu, ressortissant espagnol, à Arbaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Kovács, Máté Balázs, ressortissant hongrois, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1655819, Registre du commerce Valais, (626)
TRIVETRON ENERGY SA, à Sion, CHE-427.133.920, Espace des Remparts 10, 1950 Sion, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.08.2014.
But:
L'acquisition et gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales, financières et industrielles, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations immobilières au sens de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions au porteur de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Blanquer Sureda, Bartomeu, ressortissant espagnol, à Arbaz, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 06.08.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.