Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Trachsler Treuhand AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.12.1964
Radiation du registre du commerce
07.06.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.926.993-5
IDE/TVA
CHE-107.156.589
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fritz Stucki Treuhand- & Revisions AG | Zürich | 05.02.2009 | 25.04.2011 | |
Taxalis Treuhand AG Wetzikon | Wetzikon (ZH) | <2004 | 04.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Trachsler Treuhand AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trachsler Treuhand AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4274813, Registre du commerce Zurich, (20)
Trachsler Treuhand AG in Liquidation, in Uster, CHE-107.156.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508877). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3508877, Registre du commerce Zurich, (20)
Trachsler Treuhand AG, in Uster, CHE-107.156.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2011, Publ. 6327754).
Firma neu:
Trachsler Treuhand AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Dr. Hanspeter, von Rüegsau, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghilardelli, Franco, von Härkingen, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6327754, Registre du commerce Zurich, (20)
Trachsler Treuhand AG, in Uster, CH-020.3.926.993-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6135142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümin, Karl, von Freienbach, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kälin, Maja, von Einsiedeln, in Uster, mit Einzelprokura;
Müller, Peter, von Boswil, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläy, Dr. Hanspeter, von Rüegsau, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghilardelli, Franco, von Härkingen, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auckenthaler, Jörg Andreas, von Zürich und Pully, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Urs, von Rapperswil-Jona und Sennwald, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Andreas, von Dietikon und Fulenbach, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Thomas, von Derendingen, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.