Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur TIV TIC Europe AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.1991
Radiation du registre du commerce
19.10.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Füllinsdorf
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.003.563-3
IDE/TVA
CHE-101.992.044
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Globales Vermarkten und Verkaufen von Haushaltprodukten sowie Waren aller Art, Ausführung von Werbeaufträgen, Beratungen und Vermittlung von kaufmännischen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften kaufen, errichten, verwalten und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ReviFides AG | Gelterkinden | 10.10.2008 | 26.09.2013 | |
VATRA TREUHAND GmbH | Binningen | 10.07.2006 | 09.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TIV TIC Europe Ltd.
- BD Treuhand AG
- Interfidag Treuhand AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TIV TIC Europe AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3116499, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TIV TIC Europe AG, in Füllinsdorf, CHE-101.992.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098893). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 1098893, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TIV TIC Europe AG, in Füllinsdorf, CH-270.3.003.563-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 6, Publ. 4975356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviFides AG (CH-280.4.900.276-6), in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4975356, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TIV TIC Europe AG, in Füllinsdorf, CH-270.3.003.563-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2008, S. 4, Publ. 4685520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Markus, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chen, Chaoyang, Bürger der Volksrepublik China, in Guangdong (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dürrenberger Brunner, Beatrice, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates];
Wei, Jianping, Bürgerin der Volksrepublik China, in Guangdong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.