Renseignements sur Thurneysen Liegenschaften AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Thurneysen Liegenschaften AG
- Thurneysen Liegenschaften AG a son siège social à Basel et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Thurneysen Liegenschaften AG est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 05.08.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BS avec l’IDI CHE-392.868.255.
- À la même adresse comme Thurneysen Liegenschaften AG il sont inscrits 16 autres entreprises actives Cela comprend: Attika Immobilien AG, Balcasa AG, Chromatechnik Holding AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.02.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.015.539-6
IDE/TVA
CHE-392.868.255
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung aller im Bereich Immobilien betreffenden Dienstleistungen, insbesondere Verwaltung und Bewirtschaftung von Mietliegenschaften, Begründung und Verwaltung von Stockwerkeigentum, Vermittlung, An- und Verkauf von Immobilien, Sanierungen und Umbauten, Schätzungen sowie Beratungen im gesamten Liegenschaftsbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beliebiger Art beteiligen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thurneysen Liegenschaften AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006099865, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Basel, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004675707, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Thurneysen Liegenschaften AG, in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529410). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004675686, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Thurneysen Liegenschaften AG, bisher in Münchenstein, CHE-392.868.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529410).
Statutenänderung:
01.07.2019.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Aeschenvorstadt 67, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Radowitz, Clemens Heinrich Joseph-Maria, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Urs Martin, von Basel, in Nai Mueang / Roi-Et (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sempach, Christoph, von Schangnau, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.