Filiales (2)
Renseignements sur nco-ing SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de nco-ing SA
- nco-ing SA de Monthey est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actif.
- La direction de l’entreprise nco-ing SA qui a été fondée le 10.05.2004, se compose de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.06.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-111.649.607.
- L-AGENCE SA, Marbella SA, Matzar SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicolas Corger,
Samuel Beuchat,
Jean-Marc Cuanillon,
Johann Gigandet,
Raphaël Maurice Pierre Chevailler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.05.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Monthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.006.843-0
IDE/TVA
CHE-111.649.607
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un bureau d'ingénieur en génie civil, béton armé, génie ferroviaire, conseil et toutes activités convergentes ou proches dans le domaine de la construction ainsi que toutes opérations convergentes à ses buts.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Simon Kohler S.A. | Courgenay | 06.06.2024 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Auditor Services SA | Orsières | 18.06.2021 | 05.06.2024 | |
Rigolet SA | Monthey | 10.04.2015 | 17.06.2021 | |
Bernard Passaquay | Monthey | 30.12.2008 | 09.04.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pierre-Marie FORNAGE S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour nco-ing SA
Numéro de publication: HR02-1006050309, Registre du commerce Valais, (621)
nco-ing SA, à Monthey, CHE-111.649.607, société anonyme (No. FOSC 116 du 18.06.2021, Publ. 1005222364).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Urech, Pierre-Alain, de La Tour-de-Peilz, à Montreux, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fellay, Luc, de Bagnes, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux;
Mayencourt, Tristan, de Chamoson, à Monthey, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Auditor Services SA (CHE-188.805.730), à Orsières, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuchat, Samuel, de Haute-Sorne, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Corger, Nicolas, de Monthey, à Martigny-Combe, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué, avec signature individuelle];
Fiduciaire Simon Kohler S.A. (CHE-107.213.454), à Courgenay, organe de révision;
Chevailler, Raphaël Maurice Pierre, de L'Abergement, à Neuchâtel, avec signature collective à deux;
Cuanillon, Jean-Marc, de Mont-Vully, à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux;
Gigandet, Johann, de Les Genevez (JU), à Courtedoux, avec signature collective à deux;
Goffinet, Xavier Germain Joseph, de Basse-Allaine, à Basse-Allaine, avec signature collective à deux;
Meuwly, Yves, de Gurmels, à Gruyères, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005222364, Registre du commerce Valais, (621)
nco-ing SA, à Monthey, CHE-111.649.607, société anonyme (No. FOSC 103 du 01.06.2021, Publ. 1005201394).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
RIGOLET S.A. (CHE-106.987.493), à Monthey, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Auditor Services SA (CHE-188.805.730), à Orsières, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005201394, Registre du commerce Valais, (621)
nco-ing SA, à Monthey, CHE-111.649.607, société anonyme (No. FOSC 146 du 30.07.2020, Publ. 1004948835).
Nouvelle succursale:
[biffé: Aigle (CHE-453.763.831)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.