Renseignements sur More Data AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de More Data AG
- More Data AG a son siège social à Freienbach, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données».
- L’entreprise a été fondée le 15.06.2018.
- Le 11.05.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- More Data AG est inscrite dans le canton SZ sous l’IDI CHE-494.598.512.
- À la même adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: BECKER Capital Partners AG, Copperfield AG, Dover AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Juliette Najma Gontard,
Léa Nour Gontard,
Patrick Charles Gustave Gontard
les plus récents personnes habilitée à signer
Juliette Najma Gontard,
Léa Nour Gontard,
Patrick Charles Gustave Gontard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.06.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.025.637-6
IDE/TVA
CHE-494.598.512
Secteur
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Datenaufbewahrung und Datenverarbeitung für Dritte, Datennützung und Verwendung von Daten für kommerzielle Zwecke; jede damit verbundene Aktivität unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour More Data AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005177008, Registre du commerce Schwyz, (130)
More Data AG, in Freienbach, CHE-494.598.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875772).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: HR02-1004875772, Registre du commerce Schwyz, (130)
More Data AG, in Freienbach, CHE-494.598.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akimov, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Einzelprokura;
Stankevich, Liubov, russische Staatsangehörige, in Moskau (RU), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gontard, Patrick Charles Gustave, von Langnau im Emmental, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gontard, Juliette Najma, von Langnau im Emmental, in Genève, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gontard, Léa Nour, von Langnau im Emmental, in Genève, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004842233, Registre du commerce Schwyz, (130)
More Data AG, in Freienbach, CHE-494.598.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signorini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gontard, Patrick Charles Gustave, von Langnau im Emmental, in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.