Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Marinox AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.1984
Radiation du registre du commerce
12.01.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Amriswil
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.003.407-7
IDE/TVA
CHE-102.928.563
Secteur
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Konstruktion, Entwicklung, Fabrikation von sowie Handel mit Maschinen und Apparaten für die Industrie, Lebensmittelbranche, Chemie und Energie. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
steffen rausch kessler ag weinfelden | Weinfelden | 23.04.2015 | 11.01.2021 | |
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH | Salenstein | <2004 | 24.02.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marinox AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005071671, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Marinox AG, in Amriswil, CHE-102.928.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861627). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Marinox Holding AG, in Romanshorn (CHE- 293.199.717), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004861627, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Marinox AG, in Amriswil, CHE-102.928.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, S.0, Publ. 2114627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knupfer, René, von Schaffhausen, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupfer-Zwicker, Doris Judith [keine Mutation, nur Angleichung der Funktion], von Schaffhausen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Knupfer-Zwicker, Doris, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2114627, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Marinox AG, in Amriswil, CHE-102.928.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz-Henz, Petra, von Uesslingen-Buch, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Götz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligkreuztal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Thomas, von Uesslingen-Buch, in Bischofszell, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nägeli, Dr. Max, von Uitikon, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupfer, René, von Schaffhausen, in Romanshorn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Knupfer-Zwicker, Doris, von Schaffhausen, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
steffen rausch kessler ag weinfelden (CHE-101.810.516), in Weinfelden, Revisionsstelle.