Renseignements sur Herbula GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Herbula GmbH
- Herbula GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de produits alimentaires. Le siège social se trouve à Zürich.
- L’entreprise a été fondée le 14.12.1967.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 13.09.2024.
- Herbula GmbH est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-107.823.612.
- Bailey Capital GmbH, Crypto Consulting AG, Handtherapie Seefeld Iris Haab ont la même adresse comme Herbula GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.1967
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.900.239-2
IDE/TVA
CHE-107.823.612
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Käsefachgeschäftes, die Fabrikation und den Handel mit Molkereiprodukten und anderen Lebensmitteln sowie den Betrieb eines Catering- und Businessservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Herbula GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006128731, Registre du commerce Zurich, (20)
Herbula GmbH, in Zürich, CHE-107.823.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lilljeqvist, Leandra, von Egg, in Nürensdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lilljeqvist, Marc, von Zürich, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005801952, Registre du commerce Zurich, (20)
Herbula GmbH, in Zürich, CHE-107.823.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, S.0, Publ. 1992935).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Käsefachgeschäftes, die Fabrikation und den Handel mit Molkereiprodukten und anderen Lebensmitteln sowie den Betrieb eines Catering- und Businessservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 13.03.1980 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwirbt eine Mischmaschine, einen VW-Bus, Verpackungsmaterial, zwei Druckwalzen und ein Rezept für Kräuterbutter, alles gemäss Aufstellung vom 29. November 1967, zum Preise von CHF 15'000.--, voll auf das Stammkapital angerechnet.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Heinz, von Sumiswald, in Altikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Eggimann, Katharina, von Sumiswald, in Altikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Eggimann, Tobias, von Sumiswald, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lilljeqvist, Leandra, von Egg, in Nürensdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lilljeqvist, Marc, von Zürich, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaub, Stephan, von Zürich, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1992935, Registre du commerce Zurich, (20)
Herbula GmbH, in Zürich, CHE-107.823.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Tobias, von Sumiswald, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.