Renseignements sur Hans Läuchli AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hans Läuchli AG
- Hans Läuchli AG est une Société anonyme basée à Mellingen. Hans Läuchli AG appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- Hans Läuchli AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 01.02.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-105.783.723.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.03.1975
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mellingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.001.589-2
IDE/TVA
CHE-105.783.723
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Herstellung von wärmetechnischen Apparaten; die Gesellschaft kann immaterielle Güter und Liegenschaften erwerben, verwalten, vermieten und veräussern sowie Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wiprag AG | Baden | 08.05.1995 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Läuchli AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005088512, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Läuchli AG, in Mellingen, CHE-105.783.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, S.0, Publ. 1594859).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läuchli, Adrian, von Remigen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Läuchli, Hans Ulrich, von Remigen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Christian, von Wattwil, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1594859, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Läuchli AG, in Mellingen, CHE-105.783.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läuchli, Hans Ulrich, von Remigen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Läuchli, Adrian, von Remigen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1493969, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Läuchli AG, in Mellingen, CHE-105.783.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.1995, S. 2539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läuchli, Werner, von Remigen, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.