Renseignements sur Gotham LS SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Gotham LS SA
- Gotham LS SA a son siège social à Martigny et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Gotham LS SA qui a été fondée le 10.12.2019, se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 16.03.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Gotham LS SA est inscrite sous l’IDI CHE-211.999.657.
- Il y a 53 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: ACT'IS supervision SARL, Alentejo Experience Sàrl, ANTEQ SA, succursale de Martigny.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.009.589-6
IDE/TVA
CHE-211.999.657
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité dans le domaine de l'exploitation d'un espace de coworking, ainsi que toutes activités y relatives; la société peut fournir des prêts à des actionnaires ou à des tiers si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gotham LS SA
Numéro de publication: HR02-1005428642, Registre du commerce Valais, (621)
Gotham LS SA, à Martigny, CHE-211.999.657, société anonyme (No. FOSC 242 du 13.12.2019, Publ. 1004783301).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Locher, Ferdinand, de Hasle bei Burgdorf, à La Tour-de-Peilz, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Sirven, Guilhem Nicolas, citoyen français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Polli, Patrick, de Martigny-Combe, à Val de Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Nicolas Roland Sean Polli];
Polli, Nicolas Roland Sean, de Martigny-Combe, à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: directeur, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Polli].
Numéro de publication: HR01-1004783301, Registre du commerce Valais, (621)
Gotham LS SA, à Martigny, CHE-211.999.657, Avenue de la Gare 46b, 1920 Martigny, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
29.11.2019.
But:
toute activité dans le domaine de l'exploitation d'un espace de coworking, ainsi que toutes activités y relatives;
la société peut fournir des prêts à des actionnaires ou à des tiers si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 29.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Polli, Patrick, de Martigny-Combe, à Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux sauf avec Nicolas Roland Sean Polli;
Locher, Ferdinand, de Hasle bei Burgdorf, à La Tour-de-Peilz, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Polli, Nicolas Roland Sean, de Martigny-Combe, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux sauf avec Patrick Polli;
Sirven, Guilhem Nicolas, citoyen français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.