Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.02.1988
Radiation du registre du commerce
23.12.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.087.988-6
IDE/TVA
CHE-106.031.703
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
révisions et contrôles dans le domaine bancaire, financier et commercial; mise en place de procédures d'organisation interne; révisions internes de banques et conseils dans le secteur bancaire et financier; expertises comptables, judiciaires et extra judiciaires en tant qu'expert, arbitre, expert-fiduciaire, conciliateur; conseils en matière économique, financière, fiscale et comptable, ainsi que de représentation de tiers en matière fiscale; évalutations d'entreprises, tenue de comptabilité et assistance comptable; prestations en relation avec la poursuite pour dettes et faillites telle fonction de commissaire au sursis, curateur, liquidateur de concordats ou administration spéciale de faillite; conseils et assistance en matière de constitution, de gestion et de liquidation de société; prestations de conseil et autre concernant la finance et les opérations de trésorerie, le conseil en matière bancaire, les opérations de fonds de placement et fiduciaires, les assurances, la prévoyance, l'immobilier.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Edith Jäger | Veyrier | 12.07.2005 | 22.12.2005 | |
Alfred Jäger | Veyrier | <2004 | 11.07.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA
Numéro de publication: 3163216, Registre du commerce Genève, (660)
Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, à Genève, CH-660-0087988-6, révisions et contrôles dans le domaine bancaire, etc. (FOSC du 21.11.2005, p. 6). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société MAZARS CORESA (anciennement MAZARS (Suisse) SA), à Genève (CH-660-0058975-4). La société est radiée par suite de fusion.
Numéro de publication: 3111542, Registre du commerce Genève, (660)
Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, à Genève, CH-660-0087988-6, révisions et contrôles dans le domaine bancaire, etc. (FOSC du 12.07.2005, p. 8). Mazzotti Frédéric, directeur, a été nomme membre du conseil d'administration et signe désormais individuellement. Keil Jean-Philippe, de France, à Zurich, et Zahno Marie-Blanche, de Guin, à Ependes (FR), sont membres du conseil d'administration et directeurs avec signature individuelle. Procuration collective à deux a été conférée à Auer Christine, de Orpund, à Bernex.
Numéro de publication: 2928564, Registre du commerce Genève, (660)
Coresa, Contrôle, Organisation, Révision SA, à Genève, CH-660-0087988-6, révisions et contrôles dans le domaine bancaire, etc. (FOSC du 27.09.2004, p. 6). La procuration de Plaindoux Michel est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Ruedin Pascal, de Cressier, à Genève. Alfred Jäger n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Edith Jäger, à Veyrier.