Adresse
c/o Roux & Associés SA
Espace des Remparts 10
1950 Sion
Renseignements sur Alufab SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Alufab SA
- Alufab SA de Sion est active dans le domaine «Conseil juridique» et est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 03.12.1971.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.06.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VS sous l’IDI CHE-102.893.640.
- À la même adresse il existe 68 autres entreprises actives. Cela comprend: 2 Cranes Holding SA, A - Z Office Services Sàrl, Alhia Holding SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.131.102-7
IDE/TVA
CHE-102.893.640
Secteur
Conseil juridique
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, exploitation et vente de tous droits d'invention et brevets, concession et exploitation de licences et recherche, en particulier dans les domaines chimiques et métallurgiques.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Piller | Sion | <2004 | 11.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alufab SA
Numéro de publication: HR02-1005218118, Registre du commerce Valais, (626)
Alufab SA, à Sion, CHE-102.893.640, société anonyme (No. FOSC 63 du 30.03.2017, p.0, Publ. 3436669).
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numéro de publication: 3436669, Registre du commerce Valais, (626)
Alufab SA, à Ardon, CHE-102.893.640, société anonyme (No. FOSC 6 du 12.01.2009, p. 20, Publ. 4820750).
Modification des statuts:
24.02.2017.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Roux & Associés SA, Espace des Remparts 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fournier, Henri, de Nendaz, à Ardon, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Roux, Paul André, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4820750, Registre du commerce Valais
Alufab SA, à Ardon, CH-217.0.131.102-7, société anonyme (FOSC no 164 du 28.08.2003, p. 15, publ. 1148262).
Modification des statuts:
23.12.2008.
Nouvelles communications:
communication aux actionnaires: par lettre ou Fosc.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Piller, à Sion, organe de révision. Selon déclaration du conseil d'administration du 23.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.