Adresse
c/o Robin Schwenn
Wylerringstrasse 39
3014 Bern
Renseignements sur Academic Surf Club Switzerland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Academic Surf Club Switzerland
- Academic Surf Club Switzerland a son siège social à Bern, est actif et est active dans le domaine «Services sportifs».
- La direction de l’organisation Academic Surf Club Switzerland est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 24.10.2022.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.08.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Academic Surf Club Switzerland est le suivant : CHE-446.866.093.
- EPIGUARD Hanke, Hügli Arbeitspsychologie GmbH, Woodstone AG ont la même adresse comme Academic Surf Club Switzerland.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Andri Bisaz,
Kim Joelle Jürgensen,
Gian-Andri Morf,
Nicola Küng,
Anja Furrer
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.10.2022
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.6.089.936-1
IDE/TVA
CHE-446.866.093
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein fördert die gegenseitige Vernetzung zwischen Wellenreitern und am genannten Sport interessierte Personen. Er fördert zusätzlich den Kontakt, die Kooperation und die Verständigung mit ähnlichen Vereinigungen, Organisationen und innerhalb des Sports operierenden Firmen. Er ist ein Verein für Studenten und Alumni. Andere Surfsportarten wie beispielsweise Wind- oder Kitesurfen sind in der Vereinigung grundsätzlich willkommen, dienen jedoch nur der Ergänzung. Hauptsportart des Vereins ist das Wellenreiten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Academic Surfclub Switzerland
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Academic Surf Club Switzerland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005822693, Registre du commerce Berne, (36)
Academic Surfclub Switzerland, in Bern, CHE-446.866.093, Verein (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005591953).
Statutenänderung:
29.04.2023.
Name neu:
Academic Surf Club Switzerland.
Domizil neu:
c/o Robin Schwenn, Wylerringstrasse 39, 3014 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Adrian, von Basel, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adank, Joel, von Fläsch, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunger, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lampart, Tim, von Nidau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Samuel, von Eggiwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meisser, Lisa, von Davos, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Folini, Linus, von Dietikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oester, Lukas Simon, von Frutigen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisaz, Andri, von Scuol, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jürgensen, Kim Joelle, von Cugy (FR), in Courgevaux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Nicola, von Werthenstein, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Kopenhagen (DK)];
Furrer, Anja, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005591953, Registre du commerce Berne, (36)
Academic Surfclub Switzerland, in Bern, CHE-446.866.093, c/o Adrian König, Reiterstrasse 9, 3013 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2022.
Zweck:
Der Verein fördert die gegenseitige Vernetzung zwischen Wellenreitern und am genannten Sport interessierte Personen. Er fördert zusätzlich den Kontakt, die Kooperation und die Verständigung mit ähnlichen Vereinigungen, Organisationen und innerhalb des Sports operierenden Firmen. Er ist ein Verein für Studenten und Alumni. Andere Surfsportarten wie beispielsweise Wind- oder Kitesurfen sind in der Vereinigung grundsätzlich willkommen, dienen jedoch nur der Ergänzung. Hauptsportart des Vereins ist das Wellenreiten.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, diverse Vereinstätigkeiten, Sponsoren- und Gönnerbeiträge, Subventionen, Teilnahmegebühren sowie weitere Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
König, Adrian, von Basel, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisaz, Andri, von Scuol, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adank, Joel, von Fläsch, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunger, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Nicola, von Werthenstein, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lampart, Tim, von Nidau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Samuel, von Eggiwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meisser, Lisa, von Davos, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Gian-Andri, von Illnau-Effretikon, in Grüsch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Folini, Linus, von Dietikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Anja, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oester, Lukas Simon, von Frutigen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.