Reports for Johanna Stettler-Schenk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Johanna Stettler-Schenk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7085220, Commercial Registry Office Berne, (36)
Baugenossenschaft 'Ideales Wohnen', in Muri bei Bern, CH-035.5.014.970-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2002, S. 3, Publ. 704720).
Firma neu:
Baugenossenschaft 'Ideales Wohnen' in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.02.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o c/o Johanna Stettler, Kistlerweg 23, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Heinz, von Walkringen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stettler, Christoph, von Walkringen, in Herzogenbuchsee, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Schenk, Johanna, von Walkringen, in Bern, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6591968, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stettler A.G. Herzogenbuchsee in Liquidation, in Herzogenbuchsee, CH-053.3.002.703-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2001, S. 8063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Heinz, von Walkringen, in Herzogenbuchsee, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler-Schenk, Johanna, von Walkringen, in Bern, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Publication number: 704720, Commercial Registry Office Berne, (36)
Baugenossenschaft 'Ideales Wohnen', in Muri bei Bern, Erstellung von gesunden und preiswerten Wohnungen, usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2002, S. 2, Publ. 558582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Heinz, von Walkringen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herzogenbuchsee];
Stettler-Schenk, Johanna, von Walkringen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herzogenbuchsee];
Stettler, Christoph, von Walkringen, in Herzogenbuchsee, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.