Reports for Dr. Hans Lehnherr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hans Lehnherr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005344379, Commercial Registry Office Glarus
Verein AVOI, in Glarus Nord, CHE-112.029.100, Verein (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Peter Jakob, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lehnherr, Hans, von Wimmis, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruoss, Marcel Friedrich, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trümpi, Jost Fridolin, von Glarus, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Ramona, von Eschenbach (SG), in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Jenny, Caspar August, von Glarus Nord, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lippuner, Andy, von Grabs, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Max, von Glarus, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Graf, Michaela, von Flums, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet-Schwitter, Daniel Anton, von Sumvitg, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Heinz Josef, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 1308045, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Verein AVOI, in Glarus Nord, CHE-165.074.582, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2000, 03.01.2014.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Arbeitslosen, Ausgesteuerten und von Dritten zugewiesenen Personen durch Weiterbildung, Umschulung, Beschäftigung und Mithilfe bei der Vermittlung, den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Der Verein hält sich bei der Erfüllung arbeitsmarktlicher Massnahmen an die Gesetzgebung im Bereich der Arbeitslosenversicherung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Leistungen für Dritte, freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Lienhard, Andrea, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dora, von Ebnat-Kappel, Kappel SG, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Läderach, Jürg, von Worb, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lehnherr, Hans, von Wimmis, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruoss, Marcel Friedrich, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trümpi, Jost Fridolin, von Glarus, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Slongo, Paul Mirko, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 6642984, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Halehn AG, in Glarus Nord, CH-160.3.000.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6209774).
Domizil neu:
Brunnernstrasse 4, 8867 Niederurnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehnherr, Hans, von Wimmis und Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallati-Lehnherr, Heidy, von Glarus Nord, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engi (Glarus Süd), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehnherr, Dr. Hans, von Wimmis, in Weesen, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].