Reports for lic. oec. HSG Otto Ineichen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: lic. oec. HSG Otto Ineichen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2953503, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gönnervereinigung der Stiftung Speranza, in Aarau, CHE-114.326.299, Verein (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, Publ. 5641446). Der Vorstand hat beschlossen, auf den Eintrag des Vereins im Handelsregister zu verzichten, da der Verein nicht eintragungspflichtig ist. Somit wird der auf ihn bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennrich, Jörg, von Abtwil, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Otto, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Troger, Dr. Thomas, von Raron, in Nottwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 951933, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Wirtschaft und Familie, in Sursee, CH-100.7.787.688-7, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6569048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Otto, von Sursee, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickerhof, Urs, von Emmen und Zürich, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 921415, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Verein Energieallianz, bisher in Aarau, CH-400.6.032.356-1, Verein (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, S. 0, Publ. 6291872).
Gründungsstatuten:
15.09.2008.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Dr. Pia Stebler Consulting, Wengistrasse 18, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Otto, von Sursee, in Sursee, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malama, Peter, von Basel und Mellingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mosimann, Eric, von Lauperswil, in Utzigen (Vechigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Patrick, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Lustenberger, Rudolf, von Romoos, in Romoos, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Schilliger, Peter, von Udligenswil, in Udligenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Udligenswil und Weggis, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].