Reports for Adrian Kurt Geissmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Kurt Geissmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005023415, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Implenia Vorsorge, in Basel, CHE-109.325.934, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004694024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotzer, Serge, von Gampel-Bratsch, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiepner, Martin, von St. Gallen, in Grüsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmi, Reto, von Wolhusen, in Les Cullayes, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Christoph, von Trub, in Bütschwil-Ganterschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmied, Eduard, von Wahlern und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Debons, Frédéric, von Sion, in Granges (Veveyse), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Adrian Kurt, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudinsky, Jan, von Schüpfen, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkel, Alain, von Chardonne, in Chardonne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heller, Christine, französischer Staatsangehöriger, in Roppentzwiller (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 3951793, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
CPC Betriebs AG, in Däniken, CHE-101.322.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092991). [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Adrian, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Markus, von Schmiedrued, in Dulliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haus, Melanie, von Mettauertal, in Härkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maurer, Esther, von Schmiedrued, in Dulliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
serves control gmbh (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle.
Publication number: 2092991, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Berichtigung des im SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2'081'447, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'356 vom 31.03.2015CPC Betriebs AG, in Däniken, CHE-101.322.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Adrian, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Giessmann, Adrian]. .