Reports for Ivo Peter Flüeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivo Peter Flüeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005918525, Commercial Registry Office Zug, (170)
Zuger Wirtschaftskammer, in Steinhausen, CHE-113.056.619, Verein (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625896).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Dammstrasse 16, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flüeler, Ivo Peter, von Stansstad, in Walchwil, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fersch Götschi, Sabine, von Dietikon, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohner, Thomas, von Reute (AR), in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005134472, Commercial Registry Office Zug, (170)
SOBRADO Software AG, in Cham, CHE-380.521.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Juan Santiago, genannt Hans-Jakob, von Zell ZH, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flüeler, Ivo, von Stansstad, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Patricia, von Altstätten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pointet, Philippe Olivier, von La Grande Béroche, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vaumarcus, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004873445, Commercial Registry Office Zug, (170)
ARISCO Versicherungen AG, bisher in Adligenswil, CHE-108.435.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187257).
Statutenänderung:
06.04.2020.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 41A, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cimino, Patricia, von Densbüren, in Affoltern am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Claudia, von Hildisrieden, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Kaspar, von Emmen und Vitznau, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christoph, von Ebikon, in Niederhasli, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pacifico, Noe, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pergher, Silvano, italienischer Staatsangehöriger, in Gossau (SG), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Othmar, von Emmen und Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flüeler, Ivo, von Stansstad, in Walchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höhener, Hans, von Bühler, in Rebstein, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rogger, Remo, von Oberkirch, in Ebikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.