Reports for EQ Corporate GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout EQ Corporate GmbH
- EQ Corporate GmbH with its legal headquarters in Luzern is a Limited liability company from the sector «Services regarding management consulting». EQ Corporate GmbH is active.
- There are 4 active persons registered in the management.
- The commercial register entry of the company was last modified on 16.11.2023. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The reported UID is CHE-379.943.937.
- On the same address there are 64 other active companies registered. These include: 3E Investment AG, 3GENGUN AG, Abundita AG.
Management (4)
Executive board
Erick Carlos Garcia Cerda,
Columba Patricia Lopez Pereyra,
Gabriel Hernandez
newest authorized signatories
Erick Carlos Garcia Cerda,
Columba Patricia Lopez Pereyra,
Gabriel Hernandez
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.06.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.4.816.881-8
UID/VAT
CHE-379.943.937
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das umfassende Anbieten von Expertenlösungen und detaillierten Vorschlägen oder Start-up- und Marketingplänen an kleine und mittelgrosse Schweizer Gesundheitsunternehmen (In-vitro-Diagnostik und Medizintechnik), die in den mexikanischen Markt eintreten wollen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: EQ Corporate GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005886270, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
EQ Corporate GmbH, in Luzern, CHE-379.943.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhao, Ming, von Fribourg, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopez Pereyra, Columba Patricia, mexikanische Staatsangehörige, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mexico State (MX)];
Garcia Cerda, Erick Carlos, mexikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005784285, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
EQ Corporate GmbH, in Luzern, CHE-379.943.937, Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das umfassende Anbieten von Expertenlösungen und detaillierten Vorschlägen oder Start-up- und Marketingplänen an kleine und mittelgrosse Schweizer Gesundheitsunternehmen (In-vitro-Diagnostik und Medizintechnik), die in den mexikanischen Markt eintreten wollen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 28.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Equiver S.A. de C.V. (530881-1), in Mexico City (MX), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lopez Pereyra, Columba Patricia, mexikanische Staatsangehörige, in Mexico State (MX), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hernandez, Gabriel, von Basel, in Mexico City (MX), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zhao, Ming, von Fribourg, in Hägendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.