Auskünfte zu Marcel Ziegler
Einträge zum Namen Marcel Ziegler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Ziegler
Publikationsnummer: HR02-1006086428, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dürst Treuhand AG, in Rüti (ZH), CHE-106.955.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005779867).
Statutenänderung:
18.06.2024.
Sitz neu:
Wetzikon (ZH).
Domizil neu:
c/o BDO AG, Pappelnstrasse 12, 8620 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter-Weibel, Elisabeth, von Winterthur, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vetter, Hanspeter, von Urnäsch, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber-Kessler, Claudia, von Schübelbach, in Egg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Urs, von Balgach, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühn, Stefan, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Marcel, von Zürich und Wollerau, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hanselmann, Urs, von Rapperswil-Jona, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Thomas, von Derendingen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005417533, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Caritas-Stiftung Sandbüel, in Dürnten, CHE-448.267.124, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Alois, von Isenthal, in Rüti (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Elisabeth, von Wald (ZH), in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kessler, Erwin, von Düdingen, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Peter, von Rüti (ZH), in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Markus, von Ennetbürgen, in Dürnten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Marcel, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dürnten];
Borsky, Vita, von Fislisbach und Zürich, in Rüti (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettler, Adrian, von Reichenburg, in Benken (SG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005080369, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Consuit GmbH, in Winterthur, CHE-376.518.265, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Marcel, von Zürich, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Konstanz (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].