Auskünfte zu Tomaso Semadeni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tomaso Semadeni
Publikationsnummer: HR02-1005318935, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Schwirren-Park, in Schwarzenburg, CHE-113.190.399, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Christian, von Oberwil im Simmental, in Schwarzenburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Verwaltung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Semadeni, Tomaso, von Poschiavo, in Schwarzenburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Verwaltung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Roggli-Schläppi, Elisabeth Katharina, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Menzi, Daniele, von Ebnat-Kappel und Grosshöchstetten, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Schlachter-Plüss, Monika, von Schupfart, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publikationsnummer: HR02-1005139443, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Schwirren-Park, in Schwarzenburg, CHE-113.190.399, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728134).
Statutenänderung:
05.11.2020.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat gemeinnützigen Charakter. Sie bezweckt den Betrieb von preisgünstigen Wohnungen vorwiegend für Betagte. Sie kann zu diesem Zwecke Liegenschaften kaufen und verkaufen oder im Baurecht erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Marcel, von Oberbalm, in Schwarzenburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Christian, von Oberwil im Simmental, in Schwarzenburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Semadeni, Tomaso, von Poschiavo, in Schwarzenburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schlachter-Plüss, Monika, von Schupfart, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: HR02-1004728134, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Schwirren-Park, in Schwarzenburg, CHE-113.190.399, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642317).
Domizil neu:
Schwirrenstrasse 3, 3150 Schwarzenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steck, Monika, von Zollikofen, in Thun, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Marcel, von Oberbalm, in Schwarzenburg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Roggli-Schläppi, Elisabeth Katharina, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Semadeni, Tomaso, von Poschiavo, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.