Auskünfte zu Jonas Schütte
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jonas Schütte
Publikationsnummer: HR02-1006097879, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Morfyk GmbH, in Baar, CHE-201.598.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütte, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohl, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005848619, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ANALYSER CONSULTING GROUP GmbH, in Baar, CHE-400.361.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütte, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005824754, Handelsregister-Amt Zug, (170)
BIZI LABS GmbH, in Zug, CHE-410.316.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507356).
Statutenänderung:
06.07.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 15, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Produktdesign, die Entwicklung von Software im Telekommunikationsbereich und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Go-To-Market-Strategien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patel, Alpesh, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schütte, Jonas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.