Auskünfte zu Richard Scherrer
Einträge zum Namen Richard Scherrer
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Scherrer
Publikationsnummer: HR02-1005828965, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
MAWEDA GmbH, in Kirchberg (SG), CHE-481.745.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529321).
Statutenänderung:
29.08.2023.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Bergtalstrasse 46, 9500 Wil SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BRUPA GmbH (CHE-115.450.683), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scherrer, Richard, von Mosnang, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Daniel Werner, von Ballwil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005720562, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Elmar Bühler AG, in Wil (SG), CHE-107.264.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, S.0, Publ. 1423357).
Firma neu:
Elmar Bühler AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o RISBA Treuhand AG, Mühlaustrasse 8, 9602 Bazenheid (Liquidationsadresse).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Revisionen von und Handel mit Werkzeugmaschinen aller Art für den Industriebedarf. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben sowie Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren und übernehmen, sowie alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte betreiben, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Elmar, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rossrüti (Wil SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Richard, von Mosnang, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
RISBA Treuhand AG (CHE-323.922.604), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Liquidatorin.
Publikationsnummer: HR02-1005529321, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
MAWEDA GmbH, in Wil (SG), CHE-481.745.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434698).
Statutenänderung:
20.07.2022.
Sitz neu:
Kirchberg (SG).
Domizil neu:
Mühlaustrasse 8, 9602 Bazenheid.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Daniel, von Ballwil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BRUPA GmbH (CHE-115.450.683), in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scherrer, Richard, von Mosnang, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.