Auskünfte zu Régis Roux de Reilhac
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Régis Roux de Reilhac
Publikationsnummer: 733632, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Intersoge SA, in Zürich, Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2001, S. 10174).
Firma neu:
Intersoge SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vicarino, Eric, von Romont FR, in Thônex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Reilhac, Régis, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cuendet, Dr. André, von Sainte-Croix, in Troinex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saint-Sauveur, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Vaucresson (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ginet, Jean Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Rueil Malmaison (F), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SG Rüegg Trust Company AG, in Zürich, Liquidatorin.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SG Rüegg Trust Company AG, in Zürich, Beteiligung an Finanz-, Industrie- und Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2001, S. 711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ley, Dr. Matthias, von Stäfa, in Knonau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pêcheur, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Oberhausbergen (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Albert J., von Wädenswil und Grosswangen, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochmeier, Hans Peter, von Cazis, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berra, Ernesto, von Lugano, in Comano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Reilhac, Régis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Thomas, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radulovitch, Georges, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cudkowicz, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Joseph, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.1998, S. 922).
mit Hauptsitz in:
Luxembourg (L).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cudkowicz, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (L), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Paoli, Carlo Mario, von Scherzingen, in Cham, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettounsi, Raouf, von Altstätten, in Thalwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonvin, André, von Ayent, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cattacin, Giorgio, von Zürich, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kupferschmied, Olav, von Wachseldorn, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spitznagel, Rainer, von Zürich, in Volketswil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Christian, von Niederurnen, in Wil SG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davoudi, Amadeus, von Blonay, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Süsstrunk, Anita, von Dinhard, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Peter-Mark, von Wädenswil, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winet, Dieter, von Oberrieden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berra, Ernest, von Lugano, in Comano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor];
de Reilhac, Régis, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf];
Bogner, Rémi, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fabris, Giampaolo, von Kreuzlingen, in Zumikon, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Joseph, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clausen, Thomas, von Ernen, in Fislisbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller, Jean-Louis, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohengarten, Luc, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Grüningen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kienle, Peter Damian, von Rickenbach bei Wil, in Thalwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kornmann, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
De Saint-Léon Langlès-de Goussencours, Tanguy, französischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pegoraro, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stäubli, Severin, von Baden und Zürich, in Bassersdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glattfelden];
Sturzel, Claude, franzöischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wijkström, Claes, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Beat, von Wahlern, in Fischingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Albisser, Christoph, von Horw und Werthenstein, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bernard, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Borgel, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Chassard Funk, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Chassard, Sylvie, in Zürich];
Fetz, Andreas, von Domat/Ems, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Fischbach, Urs, von Villmergen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Héraud, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirsch, Monika, von Oberkirch, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leonetti, Raffaele, italienischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morandi, Edith, von Zürich, in Rottenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Arni AG];
Saurenmann, Peter, von Illnau-Effretikon, in Camorino, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Roland, von Trimbach, in Buckten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sissach];
Untersander, René, von Alt St. Johann, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vögeli, Fridolin, von Rüti GL, in Oberurnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wilhelm, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Z'Graggen, Martin, von Altdorf UR, in Mutschellen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Berikon].