Auskünfte zu Gian Ragettli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gian Ragettli
Publikationsnummer: HR02-1005226151, Handelsregister-Amt Graubünden
Ustria dalla Posta GmbH, in Lumnezia, CHE-115.988.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S.9, Publ. 5816234).
Firma neu:
Ustria dalla Posta GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o CC Treuhand GmbH, Chigliver 83, Postfach 24, 7144 Vella. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabalzar, Claudio, von Lumnezia, in Lumnezia, Geschäftsführer + Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Ragettli, Gian, von Flims, in Fortuna (ES), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lumnezia, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ragettli-Capeder, Priska, von Flims und Ilanz/Glion, in Fortuna (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Flims und Duvin, in Lumnezia].
Publikationsnummer: 2197973, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung Open Air Lumnezia, in Lumnezia, CHE-223.517.309, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1017251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragettli, Gian, von Flims, in Vattiz (Lumnezia), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolz, René, deutscher Staatsangehöriger, in Flims Dorf (Flims), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confidar Treuhand AG (CHE-101.913.286), in Ilanz (Ilanz/Glion), Revisionsstelle [bisher: Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz].
Publikationsnummer: 2197969, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Open Air Lumnezia AG, in Lumnezia, CHE-148.525.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7158574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ragettli, Gian, von Flims, in Vattiz (Lumnezia), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolz, René, deutscher Staatsangehöriger, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confidar Treuhand AG (CHE-101.913.286), in Ilanz (Ilanz/Glion), Revisionsstelle [bisher: Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz].