Auskünfte zu Angelica Maria Peterlechner
Neueste SHAB-Meldungen: Angelica Maria Peterlechner
Publikationsnummer: HR02-1005661848, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Öpfelbaum AG, in Uster, CHE-106.133.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005539813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Thomas, von Horriwil, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterlechner, Angelica Maria, von Oberbipp, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Jesse Fredy, von Solothurn, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieberherr, Andreas, von Nesslau, in Hallwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005271128, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Öpfelbaum AG, in Uster, CHE-106.133.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fawer, Ursula, von Münchenwiler, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörri, Iris, von Bauma, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Thomas, von Horriwil, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ort, Friedrich, von Suhr und Gossau (ZH), in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterlechner, Angelica Maria, von Oberbipp, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütimann Spycher, Sonja, von Arni (AG) und Köniz, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004987782, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Öpfelbaum AG, in Uster, CHE-106.133.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694545).
Statutenänderung:
29.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütimann Spycher, Sonja, von Köniz und Arni AG, in Uster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Roland, von Langnau im Emmental, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterlechner, Angelica Maria, von Oberbipp, in Uster, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fawer, Ursula, von Münchenwiler, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].