Auskünfte zu Urs Meier
Einträge zum Namen Urs Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Meier
Publikationsnummer: HR02-1005668924, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Projektkontor AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.743.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducrey, Daniel, von Tafers, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1005052855, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 47695 vom 10.12.2020 BSS&M Real Estate AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.743.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Demmelmair, Gerhard, von Turgi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Felber, Patrick Hermann, von Grosswangen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publikationsnummer: HR02-1005047318, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BSS&M Real Estate AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.743.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871579).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tondel, Marco Andreas, von Zürich, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Urs, von Willisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Daniel Ducrey oder Marco Tondel];
Demmelmair, Gerhard, von Turgi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Felber, Patrick Hermann, von Grosswangen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].