Auskünfte zu Eugen Meier
Einträge zum Namen Eugen Meier
Neueste SHAB-Meldungen: Eugen Meier
Publikationsnummer: HR02-1005645105, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mathevie Art Edition GmbH, in Seegräben, CHE-109.446.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S.24, Publ. 5585870).
Statutenänderung:
03.11.2022.
Domizil neu:
Grossweid 10, 8607 Aathal-Seegräben.
Die Erbengemeinschaft von Ursula Verena Meier-Zaugg, besteht aus:
Eugen Gerhard Cäsar Meier, von Zürich, in Aathal-Seegräben, Gaby Helene Ursula Meier, von Zürich, in Zürich und Petra Irene Eva Meier, von Zürich, in Hinwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Zaugg, Ursula, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Eugen, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft von Ursula Verena Meier-Zaugg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Nyffeler, Michael André, von Dübendorf, in Männedorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5501268, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M & P Meierpartner Architekten GmbH, in Seegräben, CH-020.4.024.492-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 27, Publ. 5279432).
Statutenänderung:
02.02.2010.
Firma neu:
Mathevie Art Edition GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Produktion und Handel von Design- und Kunstprodukten in allen Fachgebieten der Kunst (Bildende Kunst), auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Eugen, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
M & P Meierpartner Architekten GmbH, in Seegräben, Gibelstrasse 3, 8607 Aathal-Seegräben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.12.2001.
Zweck:
Konzeptionen und Realisierungen von Architektur- und Innenarchitekturaufträgen speziell für Warenhäuser, Fachgeschäfte, Gastronomie sowie Entwicklung und Vertrieb von Design- und Kunstprodukten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meier, Eugen, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Meier-Zaugg, Ursula, von Zürich, in Seegräben, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.