Auskünfte zu Eduard Maurer
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Maurer
Publikationsnummer: HR02-1005614267, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Emaform AG, in Gontenschwil, CHE-108.026.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Eduard, von Schmiedrued, in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004980368, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Joulia AG, in Biel/Bienne, CHE-115.818.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Marcel, von Langnau im Emmental, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Marc, von Buckten und Olten, in Hägendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Eduard, von Schmiedrued, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
John, Daniel, von Eiken, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Beat, von Leuk, in Ins, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomke, Sibylle, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Demmer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Torka, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Adrian Dr., von Dürrenäsch, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Reto, von Ueken, in Brügg BE (Brügg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)];
Rusch, Christoph, von Appenzell, in Erlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grossaffoltern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Svaton, Roman, von Egnach, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004662190, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Joulia AG, in Biel/Bienne, CHE-115.818.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947635).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 942'531.00 [bisher: CHF 824'152.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 942'531.00 [bisher: CHF 824'152.00].
Aktien neu:
942'531 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 824'152 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.06.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 520'867.60 verrechnet, wofür 118'379 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Die Gesellschaft hat die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Eduard, von Schmiedrued, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberkulm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].