Auskünfte zu Diego Kuonen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Diego Kuonen
Publikationsnummer: HR02-1005285871, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swisspower Renewables AG, in Zug, CHE-320.607.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Walter, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuonen, Diego, von Guttet-Feschel, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöhnert, Hagen Peter Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005004748, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swisspower Renewables AG, bisher in Zürich, CHE-320.607.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685810).
Statutenänderung:
01.09.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Untermüli 9, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieke, Lars Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Unterkulm, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufenthal (AG)];
Kuonen, Diego, von Guttet-Feschel, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].
Publikationsnummer: 4427657, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swisspower Renewables AG, in Zürich, CHE-320.607.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Dr. Jan Marc, von Urnäsch, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hieke, Lars Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Teufenthal (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuonen, Diego, von Guttet-Feschel, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.