Auskünfte zu Anna-Maria Halbritter
Neueste SHAB-Meldungen: Anna-Maria Halbritter
Publikationsnummer: HR02-1005260414, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
xamdata gmbh, in Zürich, CHE-175.861.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbritter, Anna-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist-Hutter, Edith, von Oberriet (SG), in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 1618601, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mensch-Team-Organisation GmbH, in Zürich, CHE-217.237.244, Höschgasse 68, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2014.
Zweck:
Die Mensch-Team-Organisation GmbH bezweckt im Allgemeinen einen Beitrag zu leisten für die Entwicklung von Menschen, Teams und Organisationen. Im Besonderen erbringt sie hierzu Beratungs-, Vermittlungs- und Schulungsdienstleistungen für Unternehmen und Personen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Veränderungsmanagement, Integrationsbegleitung, Kulturentwicklung, Team- und Prozessbegleitung, Betriebliche Gesundheitsförderung, Führungskräfteentwicklung, Coaching, Konfliktmanagement und Mediation, Personalmanagement-Unterstützung, Implementation von Personalmanagement-Systemen, Datenerhebung-, Datenmanagement und Datenauswertung, Projektmanagement. Zu diesem Zweck setzt sie entsprechende nationale und internationale Projekte um, unterstützt und fördert solche. Sie berät und vermittelt im internationalen Angebotsumfeld Beratungsangebote, Entwicklungsmassnahmen und Schulungen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Halbritter, Anna-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1459287, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
xamdata gmbh, in Zürich, CHE-175.861.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933411).
Statutenänderung:
25.03.2014.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Gebieten berufliche Vorsorge und Versicherungen für Unternehmen, firmeneigene Pensionskassen, Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtungen. Zusätzlich erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich Datenerhebung, Datenauswertung, Technologie, Prozessberatung und Schulungen. Zudem entwickelt sie Softwarelösungen und betreibt Produktinnovationen sowie Entwicklungsmassnahmen und den Handel mit Produkten auf diesen Gebieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann zudem alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen und anderen Gesellschaften sowie Dritten Darlehen gewähren oder Sicherheiten stellen oder sich Darlehen und Sicherheiten geben lassen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 14.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Obrist-Hutter, Edith, von Oberriet SG, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Olivier, von Riniken, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Halbritter, Anna-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Coordinator Control AG (CHE-102.081.518), in Winterthur, Revisionsstelle.