Auskünfte zu Johannes Germann
Einträge zum Namen Johannes Germann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Johannes Germann
Publikationsnummer: HR02-1006046131, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Wissenschaftliche Politikstipendien, in Bern, CHE-113.298.358, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Johannes, genannt Hannes, von Merishausen, in Opfertshofen SH (Thayngen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staffelbach, Bruno Pius, von Luzern und Dagmersellen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Montmollin, Simone, von Milvignes, in Laconnex, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Martin, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005802443, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Sonnenhof AG Schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-102.424.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700677). Gemäss Erklärung vom 28.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Peter, von Gächlingen, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahn, Dr. Jürg P., von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Johannes, genannt Hannes, von Merishausen, in Opfertshofen SH (Thayngen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burlon, Daniel Walter, von Zürich, in Bülach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leu, Stefan, von Büttenhardt, in Benken ZH, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005539320, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-103.184.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Johannes genannt Hannes, von Merishausen, in Opfertshofen SH (Thayngen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Martin, von Hallau, in Trasadingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sulzer, Matthias Georg, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lipp, Manuela, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.