Auskünfte zu Detlef Felser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Detlef Felser
Publikationsnummer: HR02-1004855314, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UFD AG, in Cham, CHE-109.272.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvià (ES)];
Felser, Fanny Barbara, von Trub, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Peguera Calvia (ES)].
Publikationsnummer: 2868213, Handelsregister-Amt Zug, (170)
UFD Service AG, bisher in Basel, CHE-100.829.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587548).
Gründungsstatuten:
05.03.1987.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Fanny, von Trub, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Bruno Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mantke, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2868179, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Qronos AG, bisher in Basel, CHE-110.235.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 9, Publ. 5698226).
Gründungsstatuten:
19.09.2003.
Statutenänderung:
25.04.2016.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o UFD Holding AG, Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felser, Detlef, von Trub, in Peguera Calvià (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel];
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle.