Auskünfte zu Jérôme Burkhalter
Neueste SHAB-Meldungen: Jérôme Burkhalter
Publikationsnummer: HR01-1005500438, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Burkhalter Mercatura GmbH, in Hünenberg, CHE-438.052.378, Bösch 71, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit alternativen Ersatzbrennstoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 31.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burkhalter, Jérôme, von Bolligen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burkhalter, Roland David, von Neuchâtel, in Lauchringen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005335876, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mein Topf GmbH, in Baar, CHE-270.815.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Jérôme, von Neuchâtel, in Siglistorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Publikationsnummer: 3424463, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Mein Topf GmbH, in Baar, CHE-270.815.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130637).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Jérôme, von Neuchâtel, in Siglistorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].