Auskünfte zu Roland Jean Burger
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Jean Burger
Publikationsnummer: HR02-1006032950, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rheiazymes AG, in Horgen, CHE-224.829.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2024, Publ. 1006012886).
Firma neu:
Rheiazymes AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmelz, Chantal Marianne, von St. Gallen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stegmann, Richard Valentin, von Thun, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005935219, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Helpforce AG, in Freienbach, CHE-114.558.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidl, Dr. Roman, von St. Gallen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Jacob, Dr. Stefan Alphons Walter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005839957, Handelsregister-Amt Zug, (170)
DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.