Auskünfte zu Ronnie Patrick Bischof
Neueste SHAB-Meldungen: Ronnie Patrick Bischof
Publikationsnummer: HR02-1005955779, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SBS Swiss Boat Sharing GmbH, bisher in Freienbach, CHE-363.828.992, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203969).
Statutenänderung:
25.01.2024.
Firma neu:
SBS Swiss GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Igloi, Gilles, von Zürich, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bischof, Ronnie Patrick, von Stettfurt, in Frauenfeld, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ringger, Manuel Simon, von Dürnten, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tusha, Veton, deutscher Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR01-1005767662, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ExoCap GmbH, in Dietlikon, CHE-377.020.482, Sonnenbühlstrasse 27, 8305 Dietlikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Informatik und Kommunikation. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Computer, Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 01.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ringger-Minder, Manuel Simon, von Dürnten, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bischof, Ronnie Patrick, von Stettfurt, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder-Ringger, Marianne Ruth, von Dietlikon, in Dietlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005575017, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Mr. Apps GmbH, bisher in Rickenbach (ZH), CHE-286.540.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040867).
Statutenänderung:
26.09.2022.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Nelkenstrasse 10, 9113 Degersheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie den Handel mit Software und das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und -verwaltung. Sowie die Beratung, Betreuung und Unterstützung von Firmen in der Aviatikbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 17.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Ronnie, von Stettfurt, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Pfungen];
Bischof, Petra, von Feusisberg, in Frauenfeld, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bachmann, Petra, in Pfungen, ].