Auskünfte zu Katharina Beeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Katharina Beeler
Publikationsnummer: HR02-1005037021, Handelsregister-Amt Zug
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CHE-102.151.604, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, S.0, Publ. 1627231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Duss, Armin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Heggli, Sandra, von Müswangen, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri (AG), Prokuristin, mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 5018306, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CH-170.3.013.999-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 32, Publ. 4786176).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift];
Duss, Armin, von Escholzmatt, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4786176, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Beeler + Beeler Revisions AG, in Risch, CH-170.3.013.999-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2008, S. 21, Publ. 4493602).
Statutenänderung:
02.12.2008.
Zweck neu:
Übernahme von Mandaten als Wirtschaftsprüfer, insbesondere als zugelassene Revisionsstelle für KMU-Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubler, Gilbert, von Twann und Basel, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Katharina, von Steinen und Oberägeri, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.