Auskünfte zu Oliver Milo Baumgartner
Neueste SHAB-Meldungen: Oliver Milo Baumgartner
Publikationsnummer: HR02-1005565233, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
OMBK Handels GmbH, in Wil (SG), CHE-101.587.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, S.0, Publ. 1866225).
Statutenänderung:
15.09.2022.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Oberstrasse 153, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Erbringen von Beratungs-Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Oliver, von Sirnach, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wil SG].
Publikationsnummer: HR02-1004842471, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
FC Wil 1900 AG, in Wil (SG), CHE-112.704.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, S.0, Publ. 4446231).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Oliver Milo, von Sirnach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004569930, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sana Marketing & Kommunikation GmbH, in Wil (SG), CHE-483.060.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, S.0, Publ. 1004492540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karatepe, Tarik, von Wil SG, in Wilen b. Wil (Wilen TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Baumgartner, Oliver Milo, von Sirnach, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bejtulai, Alji, von Kirchberg (SG), in Wilen b. Wil (Rickenbach (TG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 200.00.