Auskünfte zu Reto Arnold
Einträge zum Namen Reto Arnold
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Arnold
Publikationsnummer: 2055985, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Interimo & Partner GmbH, in Neerach, CHE-113.322.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369905).
Statutenänderung:
25.02.2015.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Hauflandweg 17j, 8605 Gutenswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Architekturarbeiten. Sie kann Überbauungen im Auftrag Dritter, als Generalunternehmer oder auf eigene Rechnung erstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Reto, von Seedorf UR, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 1743749, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AD Architekten AG, in Uster, CHE-342.580.131, Florastrasse 18a, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Architektur- und Bauleitungsaufträgen sowie Design von Einrichtungen;
sie kann auch als Generalunternehmerin Bauten selber erstellen, Grundstücke erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, email oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Arnold, Reto, von Seedorf UR, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brucato, Aurelio, italienischer Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morger, Patrick, von Eschenbach SG, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arico, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morf Treuhand GmbH (CHE-114.169.947), in Uster, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1402447, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
R. Fuchs AG, in Volketswil, CHE-103.413.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1150649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Himmelrich, Sergio, von Hochdorf, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Reto, von Seedorf UR, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].