Auskünfte zu Trehan Burgdorf AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Trehan Burgdorf AG
- Trehan Burgdorf AG aus Burgdorf ist im Bereich «Treuhändische Dienstleistungen» tätig und aktiv.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 07.10.2009.
- Die im Handelsregister BE eingetragene UID lautet CHE-103.433.100.
- An der gleichen Adresse sind 3 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Emme-Bau AG, Faes Bau AG, HJK Holding AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.01.1996
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.006.325-2
UID/MWST
CHE-103.433.100
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung aller mit dem Treuhandgeschäft verbundenen Tätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Trehag Burgdorf AG
- Trehag AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Trehan Burgdorf AG
Publikationsnummer: 5281152, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trehan Burgdorf AG, in Burgdorf, CH-053.3.006.325-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.1997, S. 4731).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung aller mit dem Treuhandgeschäft verbundenen Tätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Rolf, von Merenschwand, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daniel Trachsel, in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaun, Bernhard, von Beatenberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trehag AG, in Burgdorf, Ausführung aller mit dem Treuhandgeschäft verbundenen Tätigkeiten usw. (SHAB Nr.25 vom 06.02.1996, S.718).
Statutenänderung:
17.06.1997.
Firma neu:
Trehan Burgdorf AG.
Bemerkungen neu:
Die Bestimmung über die Anzahl Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, weil nicht zum Eintragungstext gehörig.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Trehag AG, in Burgdorf, Schmiedengasse 17 (Neueintragung). Aktiengesellschaft mit Statuten vom 25.1.1996.
Zweck:
Ausführung aller mit dem Treuhandgeschäft verbundenen Tätigkeiten sowie Handel mit Waren aller Art.
Aktienkapital:
Fr.100000, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr.1000. Die Aktien sind vinkuliert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB;
Mitteilungen an Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Verwaltungsrat:
Mindestens 1 Mitglied: Ihm gehören an: Bernhard Jaun, von Beatenberg, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rolf Käppeli, von Merenschwand, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Revisionsstelle:
Daniel Trachsel, in Steffisburg.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.