Auskünfte zu Stiftung Paul Zuppinger
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung Paul Zuppinger
- Stiftung Paul Zuppinger hat den Sitz in Burgdorf, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Das Management der Organisation Stiftung Paul Zuppinger besteht aus 4 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 09.09.1996.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 07.09.2017.
- Die UID der Organisation lautet CHE-110.401.252.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.09.1996
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.7.003.054-6
UID/MWST
CHE-110.401.252
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Unterstützung und Förderung der klassischen Malerei, der klassischen Musik und der klassischen Literatur, namentlich die finanzielle Unterstützung und Förderung von talentierten Künstlern, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kunstausstellungen und Kunstveranstaltungen. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
HJ Treuhand GmbH | Bern | 03.01.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stiftung Zuppinger Paul
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Paul Zuppinger
Publikationsnummer: 3738759, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Paul Zuppinger, in Burgdorf, CHE-110.401.252, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181681).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Andreas, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2181681, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Paul Zuppinger, in Burgdorf, CHE-110.401.252, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1981877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauk, Theresia, österreichische Staatsangehörige, in Burgdorf, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Werner, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1981877, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Paul Zuppinger, in Burgdorf, CHE-110.401.252, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 2, Publ. 3177582).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HJ Treuhand GmbH (CHE-108.237.641), in Bern, Revisionsstelle [bisher: HJ Treuhand GmbH].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.